12 сентября 1924 г. - образован Сузунский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Каменского округа Сибирского края.
Постановлением ВЦИК от 30.06.1930 установлено наименование - Сузунский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Каменского округа Западно-Сибирского края.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование - Сузунский районный Совет депутатов трудящихся Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в Сузунский районный Совет депутатов трудящихся Новосибирской области. Исполнительный комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в Сузунский районный Совет народных депутатов Новосибирской области. Исполнительный комитет.
Постановлением главы администрации Новосибирской области от 06.12.1991 № 16 исполнительный комитет Сузунского районного Совета народных депутатов Новосибирской области ликвидирован, образована Администрация Сузунского района.
С января 1992 г. Сузунский районный Совет народных депутатов преобразован в постоянно действующий орган представительной власти с собственным аппаратом.
Указом Президента Российской Федерации от 26.10.1993 № 1760 «О реформе местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Новосибирской области от 29.10.1993 № 254 Сузунский районный Совет народных депутатов ликвидирован.
24 сентября 1996 г. создан территориальный Совет депутатов Сузунского района Новосибирской области.
Список руководителей района
Ломовцев Григорий Николаевич - 1924-1928 гг., председатель райисполкома
Марьин Иван Иванович - 1929 - 20.07.1930 гг., председатель райисполкома
Паршуков Алексей Лазаревич (1899 г.р.) - 10.08.1930 - 1931 гг., председатель райисполкома
Кедров Дмитрий Михайлович - декабрь 1931-1932 гг., председатель райисполкома
Башкатов Федор Матвеевич - январь-март 1933 г., председатель райисполкома
Романов Дмитрий Васильевич - март 1933-1935 гг., председатель райисполкома
Нартов Илья Яковлевич - июль 1935 г. - июль 1936 г., председатель райисполкома
Белов Иван Иванович (август 1893 г.р.) - 26.07.1936 г. - 28.02.1937 г., председатель райисполкома
Романов Николай Александрович (1894 г.р.) - 05.03.1937 г. - 17.01.1938 г., председатель райисполкома
Рязанов Сергей Яковлевич - 20.01.1938 г. - 10.05.1940 г., председатель райисполкома
Макаренко Николай Иванович (06.12.1906 г.р.) - 05.06.1940 г. – 17.10.1942 г., председатель райисполкома
Густов Иван Степанович (февраль 1911 г.р.) - 18.10.1942 г. – 27.03.1944 г., председатель райисполкома
Антоненко Григорий Степанович (1901 г.р.) - 27.03.1944 г. – 22.12.1944 г., председатель райисполкома
Улыбин Николай Матвеевич - 14.11.1944 г. – 02.06.1946 г., председатель райисполкома
Фелофьянов Василий Иванович - 02.08.1946 г. - сентябрь 1949 г., председатель райисполкома
Харитонова Елена Платоновна - 06.10.1949 г. - декабрь 1950 г., председатель райисполкома
Соболева Елена Платоновна - январь 1951 г. - февраль 1953 г., председатель райисполкома
Шадрин Василий Ефремович - 27.02.1953 г. - 1956 г., председатель райисполкома
Липатников Павел Николаевич – 07.03.1957г. - 14.11.1958 г., председатель райисполкома
Кузнецова Мария Степановна - 14.11.1958 г. – 15.09.1965 г.
Уваров Александр Петрович - 22.10.1965 г. – 02.07.1987 г., председатель райисполкома
Шипулин Альберт Маркович (18.12.1937 – 22.03 2011) - 07.07.1987 г. – 15.11.1990 г., председатель райисполкома
Сушкин Виталий Николаевич - 30.03.1990 г. – 26.12.1991 г., председатель Совета депутатов
Шишкин Николай Федорович - 29.12.1991 г. - 04.02.1997 г., глава администрации; 05.02.1997 г. - 07.03.2001 г., глава территориальной администрации
Оленников Михаил Михайлович – 26.12.1991 г. – 26.02.1993 г., председатель Совета депутатов
Овчинников Юрий Михайлович – 01.04.1993 г. – 29.10. 1993 г., председатель Совета депутатов
Шувалов Геннадий Александрович - 03.07.1997 г. - 20.12.2000 г., председатель Совета депутатов
Спирин Виктор Николаевич - 30.03.2001 г. - 15.12.2004 г. - глава территориальной администрации; 16.12.2004 г. - 01.01.2010 - глава Сузунского района
Теряев Валерий Кузьмич – 27.12.1996 г.– 03.07.1997 г.; 20.12.2000 г. - 23.08.2018, председатель Совета депутатов
Дубовицкий Александр Васильевич - 14.10.2010 - 18.09.2017 - глава Сузунского района
Севрюженко Андрей Борисович - 23.11.2018 г. - наст. время - председатель Совета депутатов
Некрасова Лилия Владимировна - 24.11.2017 - 17.04.2023 - глава Сузунского района
Горшков Вячеслав Васильевич - 17.04.2023 - наст. время - глава Сузунского района